Josep Borrell
Videz
Josep Borrell | |
---|---|
Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko | |
Trenutni nosilec naziva | |
Začetek delovanja 1. december 2019 | |
Predsednik | Ursula von der Leyen |
Predhodnik | Federica Mogherini |
Minister za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje | |
Na položaju 7. junij 2018 – 30. november 2019 | |
Ministrski predsednik | Pedro Sánchez |
Predhodnik | Alfonso Dastis (Zunanje zadeve in sodelovanje) |
Predsednik Evropskega parlamenta | |
Na položaju 20. julij 2004 – 16. januar 2007 | |
Predhodnik | Pat Cox |
Naslednik | Hans-Gert Pöttering |
Minister za javna dela in okolje | |
Na položaju 12. marec 1991 – 6. maj 1996 | |
Ministrski predsednik | Felipe González |
Predhodnik | Javier Sáenz de Cosculluela |
Naslednik | Rafael Arias-Salgado |
Poslanec Evropskega parlamenta za Španijo | |
Na položaju 13. junij 2004 – 7. junij 2009 | |
Član Kongresa poslancev za Barcelono | |
Na položaju 15. julij 1986 – 2. april 2004 | |
Osebni podatki | |
Rojstvo | Josep Borrell i Fontelles 24. april 1947[1][2] (77 let) La Pobla de Segur[d] |
Narodnost | španska argentinska (od 2019) |
Politična stranka | Španska socialistična delavska stranka |
Druga politična pripadnost | Stranka evropskih socialistov |
Zakonci |
Carolina Mayeur (loč.) |
Izobrazba | Tehniška univerza Madrid Univerza Stanford Francoski inštitut za nafto |
Poklic | politik, ekonomist, sindikalist, inženir |
Josep Borrell Fontelles, špansko-katalonski politik, * 24. april 1947, La Polba de Segur, Španija.
Evropski svet ga je 5. avgusta 2019 imenoval za naslednjega Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, mandat je nastopil 1. decembra.[3] Pred tem je bil zunanji minister Kraljevine Španije ter predsednik Evropskega parlamenta. Je član Španske socialistične delavske stranke (PSOE).[4]
Glej tudi
[uredi | uredi kodo]Sklici
[uredi | uredi kodo]- ↑ Record #133221598 // Gemeinsame Normdatei — 2012—2016.
- ↑ Munzinger Personen
- ↑ Welle (www.dw.com), Deutsche. »EU nominations 2019: Who is Spain's Josep Borrell? | DW | 03.07.2019«. DW.COM (v britanski angleščini). Pridobljeno 19. septembra 2019.
- ↑ »Josep Borrell Fontelles«. European Commission (v angleščini). 23. oktober 2019. Pridobljeno 18. decembra 2019.