Carlos Ibáñez del Campo
Aparencia
Biografía | |
---|---|
Nacemento | 3 de novembro de 1877 Linares, Chile (pt) |
Morte | 28 de abril de 1960 (82 anos) Santiago de Chile |
Causa da morte | cancro de fígado |
Lugar de sepultura | Cemiterio xeral de Santiago |
Presidente de Chile | |
3 de novembro de 1952 – 3 de novembro de 1958 ← Gabriel González Videla – Jorge Alessandri Rodríguez → | |
20º Presidente de Chile | |
21 de xullo de 1927 – 26 de xullo de 1931 ← Emiliano Figueroa Larraín – Juan Esteban Montero (pt) → | |
Minister of the Interior of Chile (en) | |
9 de febreiro de 1927 – 7 de abril de 1927 ← Manuel Rivas Vicuña (en) – Enrique Balmaceda (en) → | |
Senador de Chile | |
Datos persoais | |
País de nacionalidade | Chile |
Relixión | Catolicismo |
Educación | Escola Militar do Libertador Bernardo O'Higgins (pt) |
Actividade | |
Ocupación | oficial , político |
Partido político | sen valor |
Lingua | Lingua castelá |
Carreira militar | |
Rama militar | Exército de Chile e Carabineros de Chile |
Rango militar | Xeneral |
Familia | |
Cónxuxe | Graciela Letelier Velasco |
Irmáns | Javier Ibáñez del Campo (en) |
Premios | |
Carlos Ibáñez del Campo, nado en Linares o 3 de novembro de 1877 e finado en Santiago de Chile o 28 de abril de 1960, foi un militar (Xeneral) e político chileno, presidente do goberno do seu país en dúas ocasións: entre 1927 e 1931, e entre 1952 e 1958.
Presidente de Chile | ||
---|---|---|
Segue a: Emiliano Figueroa Larraín |
Carlos Ibáñez del Campo | Precede a: Pedro Opazo Letelier |
(militar) |
Presidente de Chile | ||
---|---|---|
Segue a: Gabriel González Videla |
Carlos Ibáñez del Campo | Precede a: Jorge Alessandri Rodríguez |
Este artigo sobre unha personalidade é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |